gülen_kız xD Genel Moderatör
Mesaj Sayısı : 35 Puan : 1 Kayıt tarihi : 04/11/10 Nerden : antalya İş/Hobiler : öğretmen arkadaşıma vurduğunda gülmek öğretmen bana vurduğunda gülmek :D ARKADAŞIMA YERE DÜŞTÜĞÜNE GÜÜLMEK kısaac gülmek bida yüzmek, koşmak :D Lakap : ayıboğan(nedemekse)
| Konu: atv ile ilgili bazı bilgiler Cuma Kas. 05, 2010 1:48 am | |
| 2007'de El Değiştirmesi 2007 yılında gerçekleştirilen bir ihale sonucu Atv ve Sabah gazetesinin sahibi Merkez Yayıncılık, Çalık Holding'in sahibi olduğu Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır. Bu satışta, tüm grup ile beraber ödenen tutar ve paylar Türk Lirası bazında şöyledir:
Çalık Holding 214.279.560 (Katarlı ortak) Lusail International 162.333.000 Çalık Turizm 162.333.000 Gap Yapı 97.399.800 Ahmet Çalık 6.493.320 Serhat Albayrak 6.493.320
Atv Ana Haber Bülteni sunucuları Atv Ana Haber Bülteni'ni sırasıyla hafta içleri;
Ali Kırca (31 Ocak 1994-1 Nisan 2001) Murat Birsel ve Serap Ezgü (2 Nisan 2001-6 Ekim 2002) Ali Kırca (7 Ekim 2002-30 Aralık 2007) Mehmet Barlas (25 Şubat 2008-6 Haziran 2008) Fuat Kozluklu (15 Haziran 2008-31 Mayıs 2009) Cem Öğretir (10 Ağustos 2009-günümüz), hafta sonları ise;
Oğuz Haksever (31 Ocak 1994-16 Mart 1997) Erhan Ertürk (17 Mart 1997-1 Nisan 2001) Şebnem Sunar Küçük (2 Nisan 2001-3 Temmuz 2005) Korcan Karar (4 Temmuz 2005-30 Aralık 2007) Şebnem Sunar Küçük (1 Ocak 2008-günümüz) yazın da;
Oğuz Haksever (17 Mart 1997-31 Aralık 1999) Murat Birsel (1 Ocak 2000-3 Temmuz 2005) Tuba Atav (4 Temmuz 2005-30 Aralık 2007) Aslıgül Atasagun (30 Ağustos 2008-9 Ağustos 2009) Zafer Arapkirli (10 Ağustos 2009-günümüz) sunmuştur.
Müdürü de;
Oğuz Haksever (31 Ocak 1994-31 Aralık 1999) Murat Birsel (1 Ocak 2000-3 Temmuz 2005) Ali Kırca (4 Temmuz 2005-30 Aralık 2007) Mehmet Barlas (25 Şubat 2008-6 Haziran 2008) Fuat Uğur (15 Haziran 2008-9 Ağustos 2009) Erdoğan Aktaş (10 Ağustos 2009-günümüz) çalışmıştır.
Gün Ortası Sunucuları Şebnem Sunar Küçük (12 Temmuz 1993-16 Mart 1997) Şebnem Sunar Küçük ve Türkan Varol (17 Mart 1997-1 Nisan 2001) Serhat Uçak (1 Ocak 2008-24 Ağustos 2008) Aslıgül Atasagun ve Korhan Varol (25 Ağustos 2008-4 Eylül 2009) Korhan Varol (7 Eylül 2009-günümüz) sunmuştur.
Kahvaltı Haberleri Sunucuları Ayşenur Yazıcı (12 Temmuz 1993-9 Ocak 1998) Murat Atıl (12 Ocak 1998-28 Mayıs 1999) Hakan Aygün (31 Mayıs 1999-30 Mart 2001) Zeynep Kasımoğlu (2 Nisan 2001-31 Aralık 2004) Caner Karaer (3 Ocak 2005-28 Aralık 2007) Ebru Hekimoğlu (1 Ocak 2008-günümüz) sunmuştur.
Spor Haberleri sunucuları Gözde Tan (12 Temmuz 1993-11 Ocak 1998) Serhan Başbahçıvan (12 Ocak 1998-10 Ocak 1999) Ali Şahin (11 Ocak 1999-31 Mayıs 2009) Korhan Varol (1 Haziran 2009-günümüz) sunmuştur.
Tam adı Aktüel Televizyonu Açılış 12 Temmuz 1993 Kanal Ağı Turkuvaz Medya Grubu Sahibi Dinç Bilgin (1993-2002) Turgay Ciner (2002-2007) TMSF (2007) Ahmet Çalık (2007-günümüz) Yayın formatı 4:3 Slogan Burası ATV. Ülke Türkiye Dil Türkçe Yayın alanı Türkiye Avustralya Romanya ABD Şirket binası İstanbul Eski isimleri SATEL Kardeş kanallar Atv Avrupa Atv HD Atv Haber Atv Müzik Atv Çocuk Yeni Asır TV
| |
|